序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑英 | 80% | 2400万人民币 |
2 | 陈在兴 | 20% | 600万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈在兴
|
|
2 |
郑英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
2 | 2019-04-16 | 投资人(股权)变更 |
陈在兴 证照号码********* 证照号码:******;
|
陈在兴 证照号码********* 证照号码:******;
|
3 | 2019-04-16 | 监事备案 |
黄冬英 [退出]
|
郑英 [新增]
|
4 | 2019-04-16 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-04-11股东;新章程*********
|
5 | 2019-04-16 | 监事备案 |
黄冬英 [退出]
|
郑英 [新增]
|
6 | 2019-04-16 | 投资人(股权)变更 |
陈在兴 证照号码:******************;黄冬英 证照号码:******************; [退出]
|
陈在兴 证照号码:******************;郑英 证照号码:******************; [新增]
|
7 | 2018-05-04 | 董事备案 |
黄冬英 [退出]
|
陈在兴 [新增]
|
8 | 2018-05-04 | 监事备案 |
陈在兴 [退出]
|
黄冬英 [新增]
|
9 | 2018-05-04 | 经理备案 |
黄冬英 [退出]
|
陈在兴 [新增]
|
10 | 2018-05-04 | 法定代表人变更 |
黄冬英
|
陈在兴
|