序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡明修 | 100% | 125.19万美元 |
2 | 华安九龙开****公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡明修
|
|
2 |
黄志伟
|
|
3 |
蔡明宪
|
|
4 |
鲁雅燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-06 | 联络员备案 |
邱巧贞
|
杨巧玲
|
2 | 2016-06-27 | 法定代表人变更 |
蔡学昌
|
蔡明修
|
3 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
邱巧贞
|
邱巧贞
|
4 | 2016-06-27 | 董事备案 |
蔡明修蔡学昌 [退出]黄志伟
|
蔡明修黄志伟蔡明宪 [新增]
|
5 | 2016-06-27 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
蔡学昌 [退出]
|
邱巧贞 [新增]
|
6 | 2016-06-27 | 监事备案 |
郑美兰 [退出]
|
鲁雅燕 [新增]
|
7 | 2016-06-27 | 投资人(股权)变更 |
华安九龙开****公司 出资 0.000000万美元;台湾 蔡学昌 出资 125.190000万美元 [退出]
|
华安九龙开****公司 出资 0.000000万美元;蔡明修 出资 125.190000万美元 [新增]
|
8 | 2016-06-27 | 章程备案 |
旧章程
|
2016-06-01章程备案
|
9 | 2016-01-20 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
10 | 2014-09-01 | 信息公示联络员备案 |
无
|
邱巧贞
|