序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江西省金合控股集团有限公司 | 41.05263% | 39000.0万人民币 |
2 | 江西省供销社南昌储运公司 | 31.57895% | 30000.0万人民币 |
3 | 宁波保税区兴农国际贸易公司 | 10.52632% | 10000.0万人民币 |
4 | 江西省供销社樟树储运公司 | 8.42105% | 8000.0万人民币 |
5 | 江西省鸿伟投资有限公司 | 5.26316% | 5000.0万人民币 |
6 | 江西省陶瓷销售总公司 | 3.15789% | 3000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈立新
|
|
2 |
黄旭辉
|
|
3 |
文名波
|
|
4 |
金恩焘
|
|
5 |
林信敏
|
|
6 |
侯素芳
|
|
7 |
柯初萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-23 | 住所变更 |
江西省南昌市东湖区阳明路243号
|
江西省南昌市红谷滩区金融大街969号天使金融广场1#办公楼25楼
|
2 | 2022-02-23 | 其他变更 |
姓名:汪慧,职务:监事;姓名:钟学林,职务:监事会主席;姓名:王芹,职务:监事;姓名:杨晓琴,职务:董事长;姓名:尹江南,职务:董事;姓名:景平,职务:董事;姓名:陈立新,职务:经理;
|
姓名:林信敏,职务:监事会主席;姓名:文名波,职务:董事;姓名:金恩焘,职务:董事;姓名:黄旭辉,职务:董事;姓名:陈立新,职务:董事长;姓名:陈立新,职务:经理;姓名:侯素芳,职务:监事;姓名:柯初萍,职务:监事;
|
3 | 2021-06-18 | 其他变更 |
姓名:杨晓琴,职务:董事长;姓名:万国庆,职务:经理;姓名:尹江南,职务:董事;姓名:景平,职务:董事;姓名:汪慧,职务:监事;姓名:钟学林,职务:监事会主席;姓名:王芹,职务:监事;
|
姓名:汪慧,职务:监事;姓名:钟学林,职务:监事会主席;姓名:王芹,职务:监事;姓名:杨晓琴,职务:董事长;姓名:尹江南,职务:董事;姓名:景平,职务:董事;姓名:陈立新,职务:经理;
|
4 | 2021-06-18 | 法定代表人变更 |
杨晓琴
|
陈立新
|
5 | 2020-03-25 | 其他变更 |
姓名:汪慧,职务:监事;姓名:钟学林,职务:监事会主席;姓名:王芹,职务:监事;姓名:孙立铭,职务:董事;姓名:吕军,职务:董事;姓名:万国庆,职务:董事长;姓名:万国庆,职务:经理;
|
姓名:杨晓琴,职务:董事长;姓名:万国庆,职务:经理;姓名:尹江南,职务:董事;姓名:景平,职务:董事;姓名:汪慧,职务:监事;姓名:钟学林,职务:监事会主席;姓名:王芹,职务:监事;
|
6 | 2020-03-25 | 法定代表人变更 |
万国庆
|
杨晓琴
|
7 | 2018-11-22 | 名称变更 |
江西省供销有限公司
|
江西省供销集团有限公司
|
8 | 2018-05-21 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案备案
|