序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄斓 | 99% | 19.8万人民币 |
2 | 周茜 | 1% | 0.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄斓
|
|
2 |
周茜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:苏祥 ; [退出]投资人:宋静静 ; [退出]
|
投资人:周茜 ; [新增]投资人:黄斓 ; [新增]
|
2 | 2022-02-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:苏祥,出资额:12万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2039-10-07; [退出]投资人:宋静静,出资额:8万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2039-10-07; [退出]
|
投资人:周茜,出资额: 0.2000万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2039-10-07; [新增]投资人:黄斓,出资额:19.8万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2039-10-07; [新增]
|
3 | 2022-02-24 | 其他变更 |
姓名:宋静静,职务:经理;姓名:宋静静,职务:执行董事;姓名:傅睿,职务:监事;
|
姓名:黄斓,职务:执行董事;姓名:周茜,职务:监事;姓名:黄斓,职务:经理;
|
4 | 2022-02-24 | 法定代表人变更 |
宋静静
|
黄斓
|
5 | 2020-08-19 | 董事备案 |
职务:执行董事,姓名:宋静静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:宋静静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈玉燕,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:经理,姓名:宋静静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:监事,姓名:傅睿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:执行董事,姓名:宋静静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:宋静静,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
6 | 2020-03-13 | 住所变更 |
江西省上饶市信州区凤凰中大道8号1幢1709
|
江西省上饶市信州区广信大道36号3幢1-806
|