序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董承才 | 12.12963% | 13.1万 |
2 | 于虹 | 11.01852% | 11.9万 |
3 | 王克孟 | 10.32407% | 11.15万 |
4 | 侯世让 | 6.99074% | 7.55万 |
5 | 王继海 | 5.50926% | 5.95万 |
6 | 陈志红 | 5.18519% | 5.6万 |
7 | 潘爱华 | 5% | 5.4万 |
8 | 张代玲 | 4.72222% | 5.1万 |
9 | 董爱军 | 4.67593% | 5.05万 |
10 | 逄积玉 | 3.7037% | 4万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于虹
|
|
2 |
陈志红
|
|
3 |
董爱军
|
|
4 |
董承才
|
|
5 |
侯世让
|
|
6 |
王继海
|
|
7 |
王克孟
|
|
8 |
孙秀珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-12 | 其他变更事项 |
|
|
2 | 2015-02-12 | 住所变更 |
|
|
3 | 2010-01-29 | 股东****起人 |
|
|
4 | 2010-01-29 | 其他变更事项 |
|
|
5 | 2008-05-28 | 经营范围 |
|
|
6 | 2008-05-28 | 法定代表人 |
|
|
7 | 2006-04-17 | 经营范围 |
|
|
8 | 2006-04-17 | 其他变更事项 |
|
|
9 | 2005-11-08 | 营业期限 |
|
|
10 | 2005-11-08 | 其他变更事项 |
|
|