序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔仲春 | 89.67509% | 2484.0万人民币 |
2 | 崔玉春 | 10.32491% | 286.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔玉春
|
|
2 |
崔仲春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-13 | 行政审批 |
|
|
2 | 2018-03-13 | 经营范围 |
|
|
3 | 2018-03-13 | 章程(修正) |
|
|
4 | 2017-11-17 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2017-06-15 | 投资人(股权)变更 |
|
|
6 | 2017-06-15 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2016-11-25 | 章程(修正) |
|
|
8 | 2016-11-25 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2015-12-08 | 营业期限 |
|
|
10 | 2015-12-08 | 联络员 |
|
|