序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张保平 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张保平
|
|
2 |
李本恒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏晓战 [退出]周希云 [退出]
|
李本恒 [新增]张保平 [新增]
|
3 | 2022-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周希云
|
张保平
|
4 | 2022-07-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏晓战; [退出]周希云; [退出]
|
张保平:100%; [新增]
|
5 | 2022-07-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2022-07-04 | 联络员备案 |
无
|
张保平
|
7 | 2019-06-03 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2019-06-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
9 | 2017-05-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
周希云:60%;周希尚:10%; [退出]周火铁:10%; [退出]苏晓战:20%;
|
周希云;苏晓战;
|
10 | 2015-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周希云苏辉 [退出]
|
苏晓战 [新增]周希云
|