序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁翠良 | 25% | 250.0万人民币 |
2 | 林唯铭 | 25% | 250.0万人民币 |
3 | 徐健 | 21% | 210.0万人民币 |
4 | 周贤文 | 10% | 100.0万人民币 |
5 | 孙浪 | 10% | 100.0万人民币 |
6 | 王正勤 | 5% | 50.0万人民币 |
7 | 张书林 | 4% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐健
|
|
2 |
孙浪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林唯铭:25%;王芬:25%; [退出]徐健:21%;周贤文:10%;孙浪:10%;王正勤:5%;张书林:4%;
|
林唯铭:25%;徐健:21%;周贤文:10%;孙浪:10%;王正勤:5%;张书林:4%;袁翠良:25%; [新增]
|
3 | 2019-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙浪唐中华 [退出]
|
徐健 [新增]孙浪
|
4 | 2019-12-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
唐中华:71%; [退出]周贤文:10%;孙浪:10%;王正勤:5%;张书林:4%;
|
周贤文:10%;孙浪:10%;王正勤:5%;张书林:4%;徐健:21%; [新增]王芬:25%; [新增]林唯铭:25%; [新增]
|
5 | 2019-12-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐中华
|
徐健
|
6 | 2019-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周贤文;罗隆悦; [退出]王正勤;孙浪;唐中华;
|
周贤文:10%;唐中华:71%;孙浪:10%;王正勤:5%;张书林:4%; [新增]
|
7 | 2017-10-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
周贤文;罗隆悦;唐中华;孙浪;
|
周贤文;罗隆悦;唐中华;孙浪;王正勤; [新增]
|
8 | 2016-03-22 | 变更 |
孙浪;周贤文;唐中华;
|
周贤文;唐中华;罗隆悦;孙浪;
|
9 | 2016-03-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
孙浪;周贤文;唐中华;
|
周贤文;唐中华;罗隆悦; [新增]孙浪;
|
10 | 2015-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐中华孙浪
|
唐中华孙浪
|