序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长江产业投资集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾浩
|
|
2 |
张莉
|
|
3 |
卢定人
|
|
4 |
张选强
|
|
5 |
杨建安
|
|
6 |
曾艳
|
|
7 |
卢国洪
|
|
8 |
吴元
|
|
9 |
朱送球
|
|
10 |
游莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
湖北省武汉市东湖新技术开****区龙泉街道武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区(七期)B-1、B-2栋B-2单元6层01室
|
湖北省武汉市武昌区水果湖街道松竹路28号烟霞路与松竹路交汇处万达尊K7-2-34层
|
2 | 2022-07-07 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-05-24 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-05-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市硚口区汉口解放大道213号一层
|
湖北省武汉市东湖新技术开****区龙泉街道武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区(七期)B-1、B-2栋B-2单元6层01室
|
5 | 2022-04-27 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
湖北省宏泰资产经营有限公司
|
湖北长江产业资产经营管理有限公司
|
6 | 2022-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾艳(董事)卢国洪(董事长) [退出]杨建安(董事)朱送球(监事)吴元(监事) [退出]卢定人(董事)曾浩(董事兼总经理) [退出]张选强(董事)游莉(监事)张莉(董事)
|
卢定人(董事)张选强(董事)游莉(监事)张莉(董事)曾艳(董事)卢国洪(董事) [新增]杨建安(董事)朱送球(监事)吴元(监事会主席) [新增]曾浩(董事长兼总经理) [新增]
|
7 | 2022-04-27 | 章程备案 |
|
|
8 | 2022-04-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卢国洪
|
曾浩
|
9 | 2022-04-18 | 章程备案 |
|
|
10 | 2022-04-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖北宏泰集团有限公司:100%; [退出]
|
长江产业投资集团有限公司:100%; [新增]
|