序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中冶建信投资基金管理(北京)有限公司 | 65.01719% | 26096.6万人民币 |
2 | 中国一冶集团有限公司 | 20% | 8027.6万人民币 |
3 | 武汉经开投资有限公司 | 10% | 4013.8万人民币 |
4 | 浙江盛世鸿明基业投资管理有限公司 | 4.98281% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦玉俊
|
|
2 |
王少佳
|
|
3 |
叶哲星
|
|
4 |
李芳
|
|
5 |
杨涛
|
|
6 |
李俊杰
|
|
7 |
袁小淇
|
|
8 |
张睿
|
|
9 |
张寅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱颂阳(总经理) [退出]王少佳(董事)袁小淇(监事)戴明龙(监事) [退出]董汉斌(监事) [退出]焦玉俊(董事长)杨涛(董事)李芳(董事)吕海彬(董事) [退出]
|
张寅(监事) [新增]张睿(监事) [新增]叶哲星(董事) [新增]李俊杰(总经理) [新增]王少佳(董事)袁小淇(监事)焦玉俊(董事长)杨涛(董事)李芳(董事)
|
2 | 2020-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱颂阳(总经理)孙骏(董事) [退出]王少佳(董事)袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(董事长)杨涛(董事)李芳(董事)
|
朱颂阳(总经理)王少佳(董事)袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(董事长)杨涛(董事)李芳(董事)吕海彬(董事) [新增]
|
3 | 2020-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱颂阳(总经理)孙骏(董事)王少佳(董事)杨学儒(董事) [退出]袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(董事长)杨涛(董事)
|
朱颂阳(总经理)孙骏(董事)王少佳(董事)袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(董事长)杨涛(董事)李芳(董事) [新增]
|
4 | 2019-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙骏(董事)何红丽(董事) [退出]王少佳(董事)杨学儒(董事)袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(董事长兼总经理) [退出]
|
朱颂阳(总经理) [新增]孙骏(董事)王少佳(董事)杨学儒(董事)袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(董事长) [新增]杨涛(董事) [新增]
|
5 | 2019-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙骏(董事)何红丽(董事)王少佳(董事)杨学儒(董事)王健(董事长) [退出]袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(总经理) [退出]
|
孙骏(董事)何红丽(董事)王少佳(董事)杨学儒(董事)袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(董事长兼总经理) [新增]
|
6 | 2019-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王健
|
焦玉俊
|
7 | 2019-09-05 | 其他事项备案 |
|
物业服务企业资质三级(含暂定)核准
|
8 | 2019-09-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
对产业园的投资;对产业园的建设、开****、经营管理;企业管理服务;会议会展;场地租赁;企业营销策划;企业形象设计;机械设备、电子设备;汽车零配件的研****、生产、制造及批零兼营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
对产业园的投资;对产业园的建设、开****、经营管理;企业管理服务;会议会展;物业管理;停车场服务;场地租赁;企业营销策划;企业形象设计;机械设备、电子设备、汽车零配件的研****、生产、制造、租赁及批零兼营;新能源汽车充电服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
9 | 2019-09-05 | 章程备案 |
|
|
10 | 2019-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何红丽(董事)杨毅(董事) [退出]王少佳(董事)杨学儒(董事)王健(董事长)袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(总经理)
|
孙骏(董事) [新增]何红丽(董事)王少佳(董事)杨学儒(董事)王健(董事长)袁小淇(监事)戴明龙(监事)董汉斌(监事)焦玉俊(总经理)
|