序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何越
|
负责人 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-26 | 经营场所变更 |
上海市静安区南京西路1515号一座(北楼)10层1005室
|
上海市静安区南京西路1601号3705室
|
2 | 2016-07-20 | 经营场所变更 |
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号3031室
|
上海市静安区南京西路1515号一座(北楼)10层1005室
|
3 | 2010-09-17 | 经营场所变更 |
上海市浦东新区富城路99号主楼904室
|
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号3031室
|
4 | 2009-03-10 | 负责人变更 |
李瑞瑾
|
何越
|
5 | 2009-01-15 | 负责人变更 |
NICHOLAS CROSSLEY BLANK
|
李瑞瑾
|
6 | 2007-10-25 | 经营场所变更 |
上海市卢湾区淮海中路282-283号香港广场7层08号单元
|
上海市浦东新区富城路99号主楼904室
|
7 | 2006-05-26 | 负责人变更 |
JOHN CHARLES AUERBACH
|
NICHOLAS CROSSLEY BLANK
|
8 | 2005-11-15 | 负责人变更 |
孙明德(Samuel D. Porteous)
|
JOHN CHARLES AUERBACH
|
9 | 2004-01-30 | 负责人变更 |
韩飞龙(Peter Humphery )
|
孙明德(Samuel D. Porteous)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |