序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海东证睿芃投资中心(有限合伙) | 2.727274% | 272.7万(元) |
2 | 上海信泽创业投资中心(有限合伙) | 1.129447% | 112.9万(元) |
3 | 上海力鼎投资管理有限公司 | 16.16961% | 1,617.0万(元) |
4 | 上海双由信息科技有限公司 | 29.773644% | 2,977.4万(元) |
5 | 上海联和投资有限公司 | 8.084805% | 808.5万(元) |
6 | 上海联新二期股权投资中心(有限合伙) | 8.084805% | 808.5万(元) |
7 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 8.084805% | 808.5万(元) |
8 | 中金佳讯(天津)投资中心(有限合伙) | 11.818206% | 1,181.8万(元) |
9 | 北京东土科技股份有限公司 | 4.545455% | 454.5万(元) |
10 | 北京润信鼎泰投资中心 | 6.581031% | 658.1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
修冬
|
监事 |
2 |
卜智勇
|
董事长 |
3 |
吴辉
|
监事 |
4 |
姜世明
|
董事 |
5 |
张学军
|
董事 |
6 |
张楠
|
监事 |
7 |
张波
|
董事 |
8 |
曹惠民
|
董事 |
9 |
李学尧
|
董事 |
10 |
熊梓桐
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海瀚讯信息技术股份有限公司北京分公司
|
顾小华 | 2021-08-06 |
2 |
上海瀚讯信息技术股份有限公司南京分公司
|
顾小华 | 2012-12-14 |
3 |
上海瀚讯信息技术股份有限公司四川天府新区分公司
|
顾小华 | 2021-05-31 |
4 |
上海瀚讯信息技术股份有限公司成都分公司
|
顾小华 | 2020-10-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 章程备案 |
2021-04-09章程备案
|
2021-06-02章程备案
|
2 | 2021-06-02 | 董事备案 |
卜智勇*;张学军;张波;王东进;胡世平;曹惠民;李学尧;熊梓桐;严格
|
卜智勇*;姜世明;张学军;张波;王东进;胡世平;曹惠民;李学尧;熊梓桐
|
3 | 2021-06-02 | 注册资本(金)变更 |
21502.300000万人民币
|
39194.9968万人民币
|
4 | 2021-04-13 | 一般经营项目变更 |
话音、数据、图像及互联网等相关技术研****;通信设备生产与销售;通信工程,并提供服务和技术支持,公共安全防范工程,建筑智能化建设工程专业施工,机电安装建设工程施工;计算机信息系统集成领域内的技术开****、技术咨询、技术转让及技术服务;计算机软硬件的开****、销售;从事货物与技术的进出口业务;
|
话音、数据、图像及互联网等相关技术研****,通信设备生产与销售;计算机信息系统集成领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;电子产品销售;雷达及配套设备制造;智能机器人的研****;人工智能应用软件开****;智能机器人销售;数据处理和存储支持服务。
|
5 | 2021-04-13 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
6 | 2021-04-13 | 经营范围变更 |
话音、数据、图像及互联网等相关技术研****;通信设备生产与销售;通信工程,并提供服务和技术支持,公共安全防范工程,建筑智能化建设工程专业施工,机电安装建设工程施工;计算机信息系统集成领域内的技术开****、技术咨询、技术转让及技术服务;计算机软硬件的开****、销售;从事货物与技术的进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
许可项目:各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:话音、数据、图像及互联网等相关技术研****,通信设备生产与销售;计算机信息系统集成领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务;计算机软硬件及外围设备制造(仅限分支机构经营);信息系统集成服务;电子产品销售;雷达及配套设备制造(仅限分支机构经营);智能机器人的研****;人工智能应用软件开****;智能机器人销售;数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
7 | 2021-04-13 | 章程备案 |
无
|
2021-04-09章程备案
|
8 | 2020-12-31 | 董事备案 |
卜智勇*;张学军;张波;王东进;胡世平;曹惠民;李学尧;刘钊;贾磊
|
卜智勇*;张学军;张波;王东进;胡世平;曹惠民;李学尧;熊梓桐;严格
|
9 | 2020-12-31 | 章程备案 |
2020-08-05章程备案
|
2020-12-29章程备案
|
10 | 2020-12-31 | 注册资本(金)变更 |
21337.600000万人民币
|
21502.3000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |