序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤玉峰 | 49.5% | 256.4万(元) |
2 | 汤金余 | 1% | 5.2万(元) |
3 | 沈春燕 | 49.5% | 256.4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤玉峰
|
执行董事 |
2 |
沈金云
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-24 | 章程备案 |
2019-04-04章程备案
|
2019-05-21章程备案
|
2 | 2019-04-11 | 法定代表人变更 |
汤金余
|
汤玉峰
|
3 | 2019-04-11 | 章程备案 |
2015-12-15章程备案
|
2019-04-04章程备案
|
4 | 2015-12-25 | 法定代表人变更 |
汤玉峰
|
汤金余
|
5 | 2015-12-25 | 章程备案 |
-
|
2015-12-15章程备案
|
6 | 2013-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈金云;汤金余
|
汤玉峰*;沈金云
|
7 | 2013-07-03 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈金云 出资 207.200000万人民币 比例 40.0000%;汤金余 出资 310.800000万人民币 比例 60.0000%;
|
汤玉峰* 出资 512.820000万人民币 比例 99.0000%;汤金余 出资 5.180000万人民币 比例 1.0000%;
|
8 | 2013-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汤金余
|
汤玉峰
|
9 | 2013-07-03 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈金云 2004-12-23货币207.200000万人民币;汤金余 2004-12-23货币310.800000万人民币;
|
汤玉峰* 2013-06-15货币512.820000万人民币;汤金余 2004-12-23货币5.180000万人民币;
|
10 | 2013-07-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈金云 出资 207.200000万人民币;汤金余 出资 310.800000万人民币;
|
汤玉峰* 出资 512.820000万人民币;汤金余 出资 5.180000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |