序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐家宽 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐家宽
|
执行董事 |
2 |
杨凤林
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-29 | 章程备案 |
2020-06-11章程备案
|
2020-12-25章程备案
|
2 | 2020-12-29 | 法定代表人变更 |
唐云霞
|
唐家宽
|
3 | 2020-12-29 | 投资人(股权)变更 |
唐云霞;
|
唐家宽*;
|
4 | 2020-06-15 | 法定代表人变更 |
任俊芳
|
唐云霞
|
5 | 2020-06-15 | 章程备案 |
无
|
2020-06-11章程备案
|
6 | 2020-06-15 | 投资人(股权)变更 |
任俊芳;
|
唐云霞;
|
7 | 2016-02-05 | 章程备案 |
-
|
2016-02-01章程备案
|
8 | 2016-02-05 | 投资人(股权)变更 |
杨凤林;任俊芳;
|
任俊芳;
|
9 | 2016-02-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2014-10-31 | 一般经营项目变更 |
机动车驾驶服务,车辆装潢设计,商用车及九座以上乘用车销售,二手车销售,汽车零配件的销售,清洁服务,汽车租赁(不得从事金融租赁)。
|
机动车驾驶服务,车辆装潢设计,商用车及九座以上乘用车销售,二手车销售,汽车零配件、办公用品的销售,清洁服务,汽车租赁(不得从事金融租赁);停车场(库)经营。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |