序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏科巍 | 91% | 910万(元) |
2 | 张颖 | 5% | 50万(元) |
3 | 朱建军 | 4% | 40万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏科巍
|
执行董事 |
2 |
朱建军
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-22 | 章程修正案备案 |
2019-03-18章程备案
|
2019-08-22章程修正案
|
2 | 2019-08-22 | 住所变更 |
上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-1457室(上海横泰经济开****区)
|
上海市松江区车墩镇莘莘路32号4635
|
3 | 2019-06-05 | 章程备案 |
无
|
2019-03-18章程备案
|
4 | 2019-06-05 | 投资人(股权)变更 |
夏科巍*;朱建军;
|
夏科巍*;朱建军;张颖;
|
5 | 2019-06-05 | 注册资本(金)变更 |
390.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
6 | 2017-10-25 | 住所变更 |
上海市崇明县富民支路58号D1-1457室(上海横泰经济开****区)
|
上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-1457室(上海横泰经济开****区)
|
7 | 2017-10-25 | 监事备案 |
冯美琴
|
朱建军
|
8 | 2017-10-25 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
390.000000万人民币
|
9 | 2017-10-25 | 投资人(股权)变更 |
夏科巍*;冯美琴;
|
夏科巍*;朱建军;
|
10 | 2017-10-25 | 章程备案 |
2014-02-21章程备案
|
2017-09-03章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |