序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡林芬 | 30% | 270万(元) |
2 | 邱来**** | 70% | 630万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡林芬
|
监事 |
2 |
邱来****
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-12 | 章程备案 |
2018-08-06章程备案
|
2019-10-17章程备案
|
2 | 2019-11-12 | 经营期限(营业期限)变 |
1995-12-07~2019-12-06
|
1995-12-07~2020-12-06
|
3 | 2018-09-20 | 经营期限(营业期限)变 |
1995-12-07~2018-10-31
|
1995-12-07~2019-12-06
|
4 | 2018-09-20 | 章程备案 |
-
|
2018-08-06章程备案
|
5 | 2017-11-01 | 住所变更 |
青浦区富民经济开****区
|
上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢一层B区1026室
|
6 | 2017-11-01 | 经营期限(营业期限)变 |
1995-12-07~2005-12-04
|
1995-12-07~2018-10-31
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |