序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 威方置业有限公司 | 50% | 25万(美元) |
2 | 骏华国际有限公司 | 50% | 25万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
CHAN KWAI CHEE
|
董事 |
2 |
张家培
|
董事 |
3 |
方鸣
|
董事长 |
4 |
朱金方
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-04-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1993-05-05~2008-05-04
|
1993-05-05~2023-05-04
|
2 | 2005-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱金方
|
CHAN KWAI CHEE;张家培;朱金方
|
3 | 2005-09-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈伟文
|
方鸣
|
4 | 2005-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹建东;张佩华;金声白;唐伟伦
|
朱金方
|
5 | 2005-09-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
物业管理、投资咨询、房地产咨询、中介、商务服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
物业管理、投资咨询、房地产咨询(除经纪)、商务服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
6 | 2005-09-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市北京西路669号16楼
|
上海市北京西路669号16楼B室
|
7 | 2001-06-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市江苏路215号
|
上海市北京西路669号16楼
|
8 | 2000-10-31 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海英伦地产顾问有限公司
|
上海英伦物业服务有限公司
|
9 | 2000-10-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
投资咨询、房地产咨询、中介、商务服务。
|
物业管理、投资咨询、房地产咨询、中介、商务服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |