序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李顺林 | 100% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁大伟
|
执行董事兼总经理 |
2 |
丁晓龙
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-22 | 投资人(股权)变更 |
丁晓龙;
|
李顺林;
|
2 | 2022-02-22 | 章程备案 |
2020-06-17章程备案
|
2022-02-17章程备案
|
3 | 2022-02-22 | 监事备案 |
李顺林
|
丁晓龙
|
4 | 2021-06-28 | 经理备案 |
丁刚
|
丁大伟*
|
5 | 2021-06-28 | 法定代表人变更 |
丁刚
|
丁大伟
|
6 | 2020-07-06 | 章程备案 |
无
|
2020-06-17章程备案
|
7 | 2020-07-06 | 投资人(股权)变更 |
丁刚;
|
丁晓龙;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |