序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘猛 | 60% | 300万(元) |
2 | 张雪飞 | 40% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘猛
|
监事 |
2 |
张雪飞
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-01 | 章程修正案备案 |
2016-10-25章程备案
|
2017-03-20章程修正案
|
2 | 2017-04-01 | 监事备案 |
陈丽丽
|
刘猛
|
3 | 2017-04-01 | 住所变更 |
上海市崇明县北沿公路2111号3幢213-11室(上海崇明森林旅游园区)
|
上海市崇明区北沿公路2111号3幢213-11室(上海崇明森林旅游园区)
|
4 | 2016-11-04 | 章程备案 |
2016-04-20章程备案
|
2016-10-25章程备案
|
5 | 2016-11-04 | 投资人(股权)变更 |
张雪飞*;刘猛;陈丽丽;
|
张雪飞*;刘猛;
|
6 | 2016-04-28 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-04-20章程修正案
|
7 | 2016-04-28 | 联络员 |
王海燕
|
张雪飞*
|
8 | 2016-04-28 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |