序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江祥君 | 80% | 80万(元) |
2 | 江祥琴 | 20% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪惠兰
|
监事 |
2 |
江祥君
|
董事长,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 清算组成员备案 |
-
|
成员:江祥琴 ;负责人:江祥君 ; 成员:王晓永;
|
2 | 2018-10-17 | 经营期限(营业期限)变 |
1998-10-28~2018-09-27
|
1998-10-28~
|
3 | 2018-10-17 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-09-06章程修正案
|
4 | 2008-02-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1998-10-28~2008-09-27
|
1998-10-28~2018-09-27
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 |