序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山金金控资本管理有限公司 | 100% | 10,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严雪
|
董事 |
2 |
刘洪君
|
董事 |
3 |
张峰
|
董事长 |
4 |
李军锋
|
董事 |
5 |
赵振江
|
董事 |
6 |
郭长洲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-25 | 监事备案 |
韩文涛
|
郭长洲
|
2 | 2020-07-16 | 董事备案 |
张峰*;严雪;刘洪君;李军锋;杨茗越
|
张峰*;严雪;赵振江;刘洪君;李军锋
|
3 | 2019-11-29 | 名称变更 |
山金金控(上海)投资管理有限公司
|
山金金泉(上海)投资管理有限公司
|
4 | 2019-11-29 | 章程备案 |
2019-09-16章程备案
|
2019-11-28章程备案
|
5 | 2019-09-20 | 章程备案 |
-
|
2019-09-16章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |