序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苗兴良 | 60% | 3,480万(元) |
2 | 苗央军 | 20% | 1,160万(元) |
3 | 苗央民 | 20% | 1,160万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苗兴良
|
监事 |
2 |
苗央军
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 章程备案 |
2018-07-27章程备案
|
2019-06-10章程备案
|
2 | 2019-06-21 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
5800.0000万人民币
|
3 | 2018-08-15 | 董事备案 |
黄跃华
|
苗央军*
|
4 | 2018-08-15 | 章程备案 |
无
|
2018-07-27章程备案
|
5 | 2018-08-15 | 法定代表人变更 |
黄跃华
|
苗央军
|
6 | 2018-08-15 | 投资人(股权)变更 |
黄跃华;胡福昌;
|
苗央军*;苗兴良;苗央民;
|
7 | 2018-08-15 | 监事备案 |
胡福昌
|
苗兴良
|
8 | 2018-08-15 | 联络员 |
黄跃华
|
苗央军*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |