序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁小银 | 20% | 6万(元) |
2 | 俞晴 | 20% | 6万(元) |
3 | 张淑华 | 20% | 6万(元) |
4 | 曹蕾 | 20% | 6万(元) |
5 | 王殿江 | 20% | 6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞晴
|
监事 |
2 |
王殿江
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 章程备案 |
无
|
2021-07-05章程备案
|
2 | 2021-08-25 | 住所变更 |
上海市奉贤区奉浦工业区华龙别墅新航南公路4888号329幢123室
|
上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室
|
3 | 2021-08-25 | 投资人(股权)变更 |
王殿江*;俞晴;丁小银;葛东民;曹蕾;
|
王殿江*;俞晴;丁小银;曹蕾;张淑华;
|
4 | 2021-02-08 | 章程备案 |
2017-12-05章程备案
|
2021-01-05章程备案
|
5 | 2021-02-08 | 投资人(股权)变更 |
王殿江*;俞晴;赵力;葛东民;丁小银;
|
王殿江*;俞晴;曹蕾;葛东民;丁小银;
|
6 | 2017-12-28 | 投资人(股权)变更 |
王殿江*;俞晴;张绮;严泓;赵力;
|
王殿江*;俞晴;丁小银;赵力;葛东民;
|
7 | 2017-12-28 | 章程备案 |
2014-07-01章程备案
|
2017-12-05章程备案
|
8 | 2017-12-28 | 法定代表人变更 |
严泓
|
王殿江
|
9 | 2016-05-31 | 监事备案 |
沈磊
|
俞晴
|
10 | 2014-09-30 | 监事备案 |
严泓;张绮
|
严泓;沈磊
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |