序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋均飞 | 50% | 25万(元) |
2 | 褚冬志 | 50% | 25万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋钧飞
|
执行董事 |
2 |
褚冬志
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-25 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-07-26~2016-07-25
|
2006-07-26~2036-07-25
|
2 | 2006-07-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋均飞
|
蒋钧飞
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |