序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄鸿儒 | 20% | 10万(元) |
2 | 章新火 | 80% | 40万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄鸿儒
|
监事 |
2 |
章新火
|
执行董事,董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海新火包装制品有限公司分公司
|
章新火 | 2000-08-18 |
2 |
上海新火包装制品有限公司南京分公司
|
袁敏 | 1999-03-23 |
3 |
上海新火包装制品有限公司江西经营部
|
孙元明 | 1998-10-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-08-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1998-08-28~2008-08-27
|
1998-08-28~
|
2 | 2008-08-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市佳木斯路72号
|
上海市杨浦区翔殷路81号2幢217室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |