序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海东滩建设集团有限公司 | 57.736721% | 2,000万(元) |
2 | 上海多睿投资管理有限公司 | 42.263279% | 1,464万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴森
|
监事 |
2 |
徐忠豫
|
董事长 |
3 |
方一平
|
监事 |
4 |
沈达
|
董事 |
5 |
陆永平
|
董事兼总经理 |
6 |
顾玮
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 章程备案 |
无
|
2022-07-07章程备案
|
2 | 2021-01-15 | 投资人(股权)变更 |
上海东滩建设集团有限公司;
|
上海东滩建设集团有限公司;上海多睿投资管理有限公司;
|
3 | 2021-01-15 | 注册资本(金)变更 |
2000.000000万人民币
|
3464.000000万人民币
|
4 | 2021-01-15 | 章程备案 |
无
|
2020-11-17章程备案
|
5 | 2021-01-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2020-03-17 | 法定代表人变更 |
杨健
|
徐忠豫
|
7 | 2020-03-17 | 董事备案 |
陆永平;沈达;杨健
|
徐忠豫*;陆永平;沈达
|
8 | 2020-03-17 | 住所变更 |
上海市崇明县陈家镇前裕公路199号七幢358室(上海裕安经济小区)
|
上海市崇明区陈家镇前裕公路199号七幢358室(上海裕安经济小区)
|
9 | 2013-03-05 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海东雁资产经营管理有限公司
|
上海东滩建设集团资产经营管理有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |