序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 成健 | 80% | 800万(元) |
2 | 谢锦贤 | 20% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李克阳
|
执行董事 |
2 |
鲁帆
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-18 | 经营范围变更 |
投资管理,资产管理,实业投资,企业管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
投资管理,资产管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
2 | 2018-07-18 | 章程备案 |
2016-09-21章程备案
|
2018-04-23章程备案
|
3 | 2018-07-18 | 许可经营项目变更 |
-
|
-
|
4 | 2018-07-18 | 一般经营项目变更 |
投资管理,资产管理,实业投资,企业管理
|
投资管理,资产管理
|
5 | 2016-10-27 | 许可经营项目变更 |
投资管理,投资咨询,创业投资,资产管理,实业投资,企业管理,企业管理咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
-
|
6 | 2016-10-27 | 章程备案 |
-
|
2016-09-21章程备案
|
7 | 2016-10-27 | 经营范围变更 |
投资管理,投资咨询,创业投资,资产管理,实业投资,企业管理,企业管理咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
投资管理,资产管理,实业投资,企业管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
8 | 2016-10-27 | 行业代码变更 |
投资与资产管理
|
投资与资产管理
|
9 | 2016-04-18 | 法定代表人变更 |
李雪
|
李克阳
|
10 | 2015-09-15 | 法定代表人变更 |
谢锦贤
|
李雪
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |