序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CLINTEC INTERNATIONAL PTE. LTD. | 100% | 200万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
BRIAN ZIHOU MI
|
董事长 |
2 |
SIVALINGAM BHAVANI
|
董事 |
3 |
杨纾菁
|
董事 |
4 |
林国颖
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
艾昆纬医药科技(上海)有限公司北京分公司
|
宓子厚 | 2013-11-19 |
2 |
艾昆纬医药科技(上海)有限公司广州分公司
|
林国颖 | 2015-02-09 |
3 |
艾昆纬医药科技(上海)有限公司成都分公司
|
林国颖 | 2019-09-26 |
4 |
艾昆纬医药科技(上海)有限公司杭州分公司
|
JING MAO | 2021-06-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-15 | 法定代表人变更 |
BRIAN ZIHOU MI
|
BRIAN ZIHOU MI
|
2 | 2021-03-10 | 章程修正案备案 |
2020-12-30章程备案
|
2021-03-09 章程修正案
|
3 | 2021-03-10 | 住所变更 |
上海市徐汇区枫林路388号302室
|
上海市徐汇区枫林路420号2楼B18室
|
4 | 2021-01-15 | 投资人(股权)变更 |
IQVIA RDS EAST ASIA PTE. LTD.
|
CLINTEC INTERNATIONAL PTE. LTD.
|
5 | 2021-01-15 | 章程修正案备案 |
2019-01-03章程备案
|
2020-12-30 章程修正案
|
6 | 2020-09-17 | 董事备案 |
SIVALINGAM BHAVANI;VIVEK KAPOOR
|
SIVALINGAM BHAVANI;杨纾菁
|
7 | 2020-06-23 | 董事备案 |
VIVEK KAPOOR;ANAND KUMARESH
|
SIVALINGAM BHAVANI;VIVEK KAPOOR
|
8 | 2019-01-18 | 章程修正案备案 |
2016-10-25章程备案
|
2019-01-03 章程修正案
|
9 | 2019-01-18 | 投资者名称(姓名)变更 |
QUINTILES EAST ASIA PTE LTD
|
IQVIA RDS EAST ASIA PTE. LTD.
|
10 | 2019-01-18 | 名称变更 |
昆泰企业管理(上海)有限公司
|
艾昆纬医药科技(上海)有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |