序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 和拓资本管理有限公司(HOTO ASSET MANAGEMENT LTD.) | 100% | 11万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋立
|
执行董事 |
2 |
沈怡华
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-03 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:宋卫;成员:潘艳
|
2 | 2014-05-08 | 章程修正案备案 |
-
|
2014-03-27 章程修正案
|
3 | 2013-12-24 | 实收资本变更 |
0.0000万美元
|
3.4950万美元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 |