序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘恩腾 | 0.1% | 0.1万(元) |
2 | 济宁裕顺投资咨询有限公司 | 99.9% | 111.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘恩珍
|
监事 |
2 |
刘恩腾
|
执行董事 |
3 |
王锐
|
- |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 出资方式变更 |
刘恩腾 货币1.000000万人民币;济宁裕顺投资咨询有限公司 货币999.000000万人民币;
|
刘恩腾 货币0.112000万人民币;济宁裕顺投资咨询有限公司 货币111.888000万人民币;
|
2 | 2022-06-23 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
112.000000万人民币
|
3 | 2022-06-23 | 章程备案 |
无
|
2022-03-01章程备案
|
4 | 2022-02-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2022-02-25 | 章程备案 |
-
|
2022-02-08章程备案
|
6 | 2022-02-25 | 投资人(股权)变更 |
刘恩腾*;刘恩珍;
|
刘恩腾*;济宁裕顺投资咨询有限公司;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |