序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐伟 | 80% | 80万(元) |
2 | 徐莉敏 | 20% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐伟
|
执行董事 |
2 |
徐莉敏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-06-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-07-15~2014-07-04
|
2004-07-15~2034-07-14
|
2 | 2011-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐莉敏;阮钦
|
徐伟*;徐莉敏
|
3 | 2011-11-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐莉敏 出资 20.000000万人民币;阮钦 出资 80.000000万人民币;
|
徐伟* 出资 80.000000万人民币;徐莉敏 出资 20.000000万人民币;
|
4 | 2011-11-03 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐莉敏 出资 20.000000万人民币 比例 20.0000%;阮钦 出资 80.000000万人民币 比例 80.0000%;
|
徐伟* 出资 80.000000万人民币 比例 80.0000%;徐莉敏 出资 20.000000万人民币 比例 20.0000%;
|
5 | 2011-11-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐莉敏
|
徐伟
|
6 | 2009-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐莉敏;阮钦
|
徐莉敏;阮钦
|
7 | 2009-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
阮钦
|
徐莉敏
|
8 | 2008-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴茵
|
阮钦
|
9 | 2008-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴茵;阮钦;吴茵
|
徐莉敏;阮钦
|
10 | 2008-12-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
阮钦 出资 50.000000万人民币;吴茵 出资 50.000000万人民币;
|
徐莉敏 出资 20.000000万人民币;阮钦 出资 80.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |