序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯春霞 | 40% | 8万(元) |
2 | 张俊刚 | 60% | 12万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯春霞
|
监事 |
2 |
张俊刚
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-06 | 章程备案 |
-
|
2018-09-04章程备案
|
2 | 2018-09-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-09-16~2018-09-15
|
2008-09-16~2028-09-15
|
3 | 2011-04-01 | 章程备案 |
无
|
2011-03-01章程备案
|
4 | 2011-04-01 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
张俊刚* 2011-03-03货币6.000000万人民币;张俊刚* 2008-09-11货币6.000000万人民币;冯春霞 2011-03-03货币4.000000万人民币;冯春霞 2008-09-11货币4.000000万人民币;
|
5 | 2011-04-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10.000000万人民币
|
20.000000万人民币
|
6 | 2011-04-01 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
20.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |