序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海权赞贸易有限公司 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏修龙
|
监事 |
2 |
邓清明
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 章程备案 |
无
|
2021-05-27章程备案
|
2 | 2021-06-08 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-08-29~2022-08-28
|
2012-08-29~
|
3 | 2021-06-08 | 投资人(股权)变更 |
占承昆;
|
上海权赞贸易有限公司;
|
4 | 2021-06-08 | 董事备案 |
占承昆
|
邓清明*
|
5 | 2021-06-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2021-06-08 | 法定代表人变更 |
占承昆
|
邓清明
|
7 | 2019-08-21 | 投资人(股权)变更 |
朱筠;
|
占承昆;
|
8 | 2019-08-21 | 章程备案 |
2017-01-22章程备案
|
2019-08-14章程备案
|
9 | 2019-08-21 | 法定代表人变更 |
朱筠
|
占承昆
|
10 | 2017-01-24 | 监事备案 |
陈锋
|
夏修龙
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |