序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭传有 | 10% | 50万(元) |
2 | 郭冉 | 90% | 450万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧阳加林
|
- |
2 |
郭传有
|
监事 |
3 |
郭冉
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 法定代表人变更 |
谢海涛
|
郭冉
|
2 | 2022-06-29 | 监事备案 |
郭冉*
|
郭传有
|
3 | 2022-06-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2022-06-29 | 投资人(股权)变更 |
谢海涛;
|
郭冉*;郭传有;
|
5 | 2022-06-29 | 章程备案 |
无
|
2022-06-24章程备案
|
6 | 2022-06-29 | 出资方式变更 |
谢海涛 货币500.000000万人民币;
|
郭冉 货币450.000000万人民币;郭传有 货币50.000000万人民币;
|
7 | 2021-03-24 | 住所变更 |
上海市奉贤区奉城镇二桥村748号7幢
|
上海市嘉定工业区叶城路912号J8372室
|
8 | 2021-03-24 | 章程备案 |
2020-06-17章程备案
|
2021-03-16章程备案
|
9 | 2020-06-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2020-06-23 | 法定代表人变更 |
关征征
|
谢海涛
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |