序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海妍泽医院管理有限公司 | 100% | 860万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙虹
|
监事 |
2 |
钱静
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-06 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:莫莉莉; 成员:孙虹; 成员:王洁;
|
2 | 2019-02-25 | 住所变更 |
上海市长宁区仙霞路88号1A-2室
|
上海市长宁区仙霞路88号1A-4室
|
3 | 2019-02-25 | 章程修正案备案 |
2018-09-27章程修正案
|
2019-02-18章程修正案
|
4 | 2018-10-24 | 法定代表人变更 |
庞智方
|
钱静
|
5 | 2018-10-24 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
860.000000万人民币
|
6 | 2018-10-24 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-09-27章程修正案
|
7 | 2017-10-25 | 法定代表人变更 |
胡世文
|
庞智方
|
8 | 2017-01-20 | 法定代表人变更 |
姚彤
|
胡世文
|
9 | 2017-01-20 | 经理备案 |
姚彤
|
胡世文
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 |