序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡耀 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡耀
|
|
2 |
杨金枝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-20 | 投资人(股权)变更 |
金月顺; [退出]
|
蔡耀; [新增]
|
2 | 2019-06-20 | 章程备案 |
无
|
2019-06-18章程备案
|
3 | 2019-06-20 | 法定代表人变更 |
金月顺
|
蔡耀
|
4 | 2019-01-24 | 法定代表人变更 |
蔡耀
|
金月顺
|
5 | 2019-01-24 | 投资人(股权)变更 |
蔡耀; [退出]
|
金月顺; [新增]
|
6 | 2019-01-24 | 章程备案 |
无
|
2019-01-23章程备案
|
7 | 2017-11-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2017-11-07 | 监事备案 |
蔡耀 [退出]
|
杨金枝 [新增]
|
9 | 2017-11-07 | 法定代表人变更 |
蔡卫平
|
蔡耀
|
10 | 2017-11-07 | 投资人(股权)变更 |
蔡卫平; [退出]蔡耀;
|
蔡耀;
|