序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海东滩建设集团有限公司 | 100% | 150000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨卫华
|
|
2 |
吴森
|
|
3 |
方一平
|
|
4 |
黄娟
|
|
5 |
尚国兴
|
|
6 |
顾玮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-23 | 住所变更 |
上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢268室(上海裕安经济小区)
|
上海市崇明区陈家镇前裕公路199号7幢268室(上海裕安经济小区)
|
2 | 2019-05-23 | 章程备案 |
无
|
2019-04-16章程备案
|
3 | 2019-05-23 | 董事备案 |
吴森方一平梁峻 [退出]
|
方一平杨卫华 [新增]吴森
|
4 | 2019-05-23 | 法定代表人变更 |
梁峻
|
杨卫华
|
5 | 2016-04-28 | 联络员 |
柏一兵
|
吴森
|
6 | 2016-04-28 | 注册资本(金)变更 |
100000.000000万人民币
|
150000.000000万人民币( + 50% )
|
7 | 2016-04-28 | 章程备案 |
2015-06-18章程备案
|
2016-04-20章程备案
|
8 | 2015-07-13 | 章程备案 |
2014-04-22章程备案
|
2015-06-18章程备案
|
9 | 2015-07-13 | 注册资本(金)变更 |
42000.000000万人民币
|
100000.000000万人民币( + 138.09524% )
|
10 | 2014-04-25 | 经营范围变更 |
实业投资,投资管理,企业管理,市政工程,工程管理服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
实业投资,投资管理,企业管理,市政工程,工程管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|