序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-03-04 | 首席代表变更 |
DONATELLA FANTONI [退出]
|
LAURA VENTURATO [新增]
|
2 | 2014-03-04 |
MICHELE GISOTTI
|
LAURA VENTURATO
|
|
3 | 2011-06-07 | 驻在期限变更 |
2008-01-18~2011-01-17
|
2008-01-18~
|
4 | 2008-03-03 | 驻在期限变更 |
2005-01-18~2008-01-17
|
2008-01-18~2011-01-17
|