序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘阳 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 袁玲 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘阳
|
|
2 |
袁玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-21 | 投资人(股权)变更 |
李婧; [退出]刘阳;
|
刘阳;袁玲; [新增]
|
2 | 2020-05-21 | 董事备案 |
李婧 [退出]
|
刘阳 [新增]
|
3 | 2020-05-21 | 章程备案 |
无
|
2020-04-28章程备案
|
4 | 2020-05-21 | 法定代表人变更 |
李婧
|
刘阳
|
5 | 2020-05-21 | 监事备案 |
刘阳 [退出]
|
袁玲 [新增]
|
6 | 2020-04-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-04-07~2020-04-06
|
2010-04-07~2040-04-06
|
7 | 2020-04-23 | 住所变更 |
崇明县城桥镇秀山路8号3幢4层A区2001室(崇明工业园区)
|
上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢4层A区2001室(上海市崇明工业园区)
|
8 | 2020-04-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-03-02章程修正案
|
9 | 2016-09-30 | 章程备案 |
无
|
2016-08-25章程备案
|
10 | 2016-09-30 | 投资人(股权)变更 |
李少彤; [退出]刘阳;
|
刘阳;李婧; [新增]
|