序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石贵民 | 60% | 30万人民币 |
2 | 姚莲芳 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石贵民
|
|
2 |
姚莲芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海浦东东港管件制造有限公司物资供应站
|
李惠娣 | 2000-04-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-03 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:石贵民;成员:姚莲芳;成员:石其伟;
|
2 | 2019-01-03 | 章程备案 |
无
|
2018-12-21章程备案
|
3 | 2019-01-03 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-01-21~2019-01-20
|
1999-01-21~2039-01-20
|