序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | SSY ASIA (HONG KONG) LIMITED | 100% | 15.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金蓉晖
|
|
2 |
吴颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 章程修正案备案 |
2019-10-01章程备案
|
2021-12-01 章程修正案
|
2 | 2021-12-20 | 境外股东****起人的境内 |
上海辛浦森航运经纪有限公司
|
上海辛浦森航运经纪有限公司
|
3 | 2020-11-16 | 法定代表人变更 |
陈虎跃
|
金蓉晖
|
4 | 2019-10-16 | 董事备案 |
赵允民 [退出]周宜为 [退出]
|
无
|
5 | 2019-10-16 | 章程备案 |
2016-01-05章程备案
|
2019-10-01章程备案
|
6 | 2019-10-16 | 法定代表人变更 |
陳虎躍
|
陈虎跃
|
7 | 2019-10-16 | 监事备案 |
万国燕 [退出]
|
吴颖 [新增]
|
8 | 2016-03-02 | 法定代表人变更 |
刘光
|
陳虎躍
|