序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海中禾股权投资基金有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毕友清
|
|
2 |
罗雯婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-21 | 法定代表人变更 |
黄勇
|
毕友清
|
2 | 2017-07-21 | 监事备案 |
宋康 [退出]
|
罗雯婷 [新增]
|
3 | 2015-12-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2015-12-30 | 投资人(股权)变更 |
宋康; [退出]黄勇; [退出]
|
上海中禾股权投资基金有限公司; [新增]
|
5 | 2015-12-30 | 章程备案 |
2015-10-12章程备案
|
2015-12-02章程备案
|
6 | 2015-11-05 | 投资人(股权)变更 |
海维; [退出]黄勇;
|
黄勇;宋康; [新增]
|
7 | 2015-11-05 | 联络员 |
孔祥文
|
孔祥文
|
8 | 2015-11-05 | 监事备案 |
海维 [退出]
|
宋康 [新增]
|
9 | 2015-11-05 | 章程修正案备案 |
2015-07-17章程备案
|
2015-10-12章程修正案
|
10 | 2015-08-06 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|