序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁方舟 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 马友生 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李珊
|
|
2 |
丁方舟
|
|
3 |
马友生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-05 | 董事备案 |
丁方遒 [退出]
|
丁方舟 [新增]
|
2 | 2021-08-05 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-08-03章程修正案
|
3 | 2021-08-05 | 投资人(股权)变更 |
马友生;丁方遒; [退出]
|
马友生;丁方舟; [新增]
|
4 | 2021-03-05 | 其他变更 |
2020-04-03~2021-12-31
|
2021-03-05~
|