序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈象豹 | 32.65% | 1279.88万人民币 |
2 | 周桂梅 | 17.95995% | 704.03万人民币 |
3 | 张伦 | 17.95995% | 704.03万人民币 |
4 | 杨恒 | 9.87985% | 387.29万人民币 |
5 | 陈炳帆 | 5.39005% | 211.29万人民币 |
6 | 施文红 | 5.39005% | 211.29万人民币 |
7 | 范芸倩 | 3.59005% | 140.73万人民币 |
8 | 陆骥 | 3.59005% | 140.73万人民币 |
9 | 王静依 | 3.59005% | 140.73万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨恒
|
|
2 |
范芸倩
|
|
3 |
袁宇春
|
|
4 |
周桂梅
|
|
5 |
朱文辉
|
|
6 |
陆骥
|
|
7 |
张伦
|
|
8 |
施文红
|
|
9 |
金阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-12 | 法定代表人变更 |
袁宇春
|
杨恒
|
2 | 2020-03-12 | 董事备案 |
周桂梅陆骥袁宇春杨恒范芸倩朱文辉
|
袁宇春杨恒陆骥周桂梅朱文辉范芸倩
|
3 | 2020-03-12 | 投资人(股权)变更 |
陆骥;王静依;周桂梅;范芸倩;张伦;陈炳帆;杜娜琴; [退出]施文红;
|
杨恒; [新增]周桂梅;范芸倩;陆骥;王静依;张伦;施文红;陈炳帆;陈象豹; [新增]
|
4 | 2020-03-12 | 章程备案 |
无
|
2019-07-20章程备案
|
5 | 2019-01-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-01-09章程修正案
|
6 | 2019-01-18 | 注册资本(金)变更 |
400.000000万人民币
|
3920.000000万人民币( + 880% )
|
7 | 2018-12-25 | 投资人(股权)变更 |
施文红;杨恒; [退出]张伦;袁宇春; [退出]周桂梅;秦旭生; [退出]杨超; [退出]陈炳帆;王静依;范芸倩;朱文辉; [退出]陆骥;金阳; [退出]
|
施文红;范芸倩;陆骥;张伦;陈炳帆;周桂梅;王静依;杜娜琴; [新增]
|
8 | 2018-12-25 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-10-31章程修正案
|