序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 殷玉兰 | 16.17021% | 304万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱欣
|
|
2 |
周哲
|
|
3 |
崔丽琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-04 | 法定代表人变更 |
蒋暐明
|
朱欣
|
2 | 2014-10-31 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-10-21~2014-11-20
|
1999-10-21~
|
3 | 2014-10-31 | 法定代表人变更 |
潘小彦
|
蒋暐明
|