序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚鹏
|
|
2 |
郝钢毅
|
|
3 |
谭卫东
|
|
4 |
郭开铸
|
|
5 |
魏毅
|
|
6 |
潘英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-05 | 董事备案 |
魏毅郭开铸谭卫东郝钢毅姚鹏
|
郭开铸谭卫东郝钢毅姚鹏魏毅
|
2 | 2019-06-05 | 经理备案 |
姚鹏
|
姚鹏
|
3 | 2019-06-05 | 监事备案 |
潘英
|
潘英
|
4 | 2019-06-05 | 法定代表人变更 |
郝钢毅
|
姚鹏
|
5 | 2017-09-01 | 章程修正案备案 |
2013-10-21章程备案
|
2017-08-14章程修正案
|
6 | 2017-09-01 | 住所变更 |
上海市徐汇区建国西路283号5号楼5305单元
|
上海市徐汇区永嘉路692号2幢326室
|
7 | 2017-09-01 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-09-09~2017-09-08
|
2002-09-09~
|
8 | 2016-03-16 | 法定代表人变更 |
郭开铸
|
郝钢毅
|
9 | 2016-03-16 | 监事备案 |
潘英
|
潘英
|
10 | 2016-03-16 | 董事备案 |
魏毅蒋兵 [退出]姚鹏李洪 [退出]郭开铸
|
郭开铸谭卫东 [新增]郝钢毅 [新增]魏毅姚鹏
|