序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡正杰 | 80% | 80万人民币 |
2 | 陆银娣 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡正杰
|
|
2 |
陆银娣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-10 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:胡正杰;成员:陆银娣;成员:陆惠芬;
|
2 | 2017-06-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-09-09~2017-09-08
|
2002-09-09~2027-09-08
|