序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 芮春 | 99% | 4950.0万人民币 |
2 | 江继兵 | 1% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江继兵
|
|
2 |
芮春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-10 | 监事备案 |
王冬晓 [退出]
|
芮春 [新增]
|
2 | 2017-10-10 | 投资人(股权)变更 |
江继兵;王冬晓; [退出]芮春;
|
芮春;江继兵;
|
3 | 2017-10-10 | 董事备案 |
芮春 [退出]
|
江继兵 [新增]
|
4 | 2017-10-10 | 其他变更 |
2017-04-28~2018-04-27
|
2017-10-10~2018-09-27
|
5 | 2017-10-10 | 法定代表人变更 |
江继兵
|
江继兵
|
6 | 2017-10-10 | 经理备案 |
江继兵 [退出]
|
|
7 | 2017-04-28 | 投资人(股权)变更 |
王冬晓;王小霞; [退出]贺菊香; [退出]
|
王冬晓;江继兵; [新增]芮春; [新增]
|
8 | 2017-04-28 | 经理备案 |
王小霞 [退出]
|
江继兵 [新增]
|
9 | 2017-04-28 | 法定代表人变更 |
王小霞
|
江继兵
|
10 | 2017-04-28 | 其他变更 |
2016-04-28~2017-04-22
|
2017-04-28~2018-04-27
|