序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戚高成 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 王新宇 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戚高成
|
|
2 |
王新宇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
怿圣餐饮管理(上海)有限公司张杨路第一分公司
|
周浩 | 2018-11-16 |
2 |
怿圣餐饮管理(上海)有限公司浦东分公司
|
杨琴琴 | 2018-05-02 |
3 |
怿圣餐饮管理(上海)有限公司虹口分公司
|
戚翔 | 2018-01-04 |
4 |
怿圣餐饮管理(上海)有限公司陆家嘴分公司
|
戚翔 | 2017-11-03 |
5 |
怿圣餐饮管理(上海)有限公司五角场分公司
|
郑刘源 | 2017-08-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-22 | 监事备案 |
卢静 [退出]
|
王新宇 [新增]
|
2 | 2021-11-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-11-26 | 章程备案 |
无
|
2021-11-08章程备案
|
4 | 2021-11-26 | 投资人(股权)变更 |
戚高成;
|
戚高成;王新宇; [新增]
|
5 | 2021-11-26 | 住所变更 |
浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
|
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
|
6 | 2019-09-30 | 法定代表人变更 |
戚鹏
|
戚高成
|
7 | 2019-09-30 | 投资人(股权)变更 |
戚鹏; [退出]
|
戚高成; [新增]
|
8 | 2019-09-30 | 章程备案 |
无
|
2019-09-20章程备案
|
9 | 2017-12-26 | 监事备案 |
吴倩骅 [退出]
|
卢静 [新增]
|
10 | 2017-08-11 | 一般经营项目变更 |
餐饮企业管理,会议及展览服务,市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,自有设备租赁,电子商务(不得从事金融业务),工艺品(除象牙及制品)、日用百货、食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,食品流通(限分支机构经营)。
|
餐饮企业管理,会议及展览服务,市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,自有设备租赁,电子商务(不得从事金融业务),工艺品(除象牙及制品)、日用百货、食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,食品流通、餐饮服务(限分支机构经营)。
|