序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李英庭 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李英庭
|
|
2 |
张文萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-08 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李英庭;成员:张文萍;
|
2 | 2016-02-25 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-02-20~2016-02-19
|
2006-02-20~2026-02-19
|